Entreprise : EKAIM TECHNOLOGIE - SIREN 423 773 555
Identité
Dénomination
EKAIM TECHNOLOGIE
SIREN (siège)
423 773 555
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1999
Début d’activité
01/08/1999
Date de fin de la personne morale
01/08/2098
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes entreprises commerciales ou industrielles et la gestion de ses participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
6189700 EUR
Adresse du siège
370 AV DES JOURDIES 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Audicé Alpes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
EUCRON - G.M.R.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Faucigny
Dénomination
CHAPELEY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marnaz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42377355500036
Nom commercial
ÉKAIM TECHNOLOGIE
Enseigne
ÉKAIM TECHNOLOGIE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes entreprises commerciales ou industrielles et la gestion de ses participations.
Autres Activités
Prise de participation dans toutes entreprises commerciales ou industrielles et la gestion de ses participations.
Adresse
370 AV DES JOURDIES
74800 , SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42377355500010
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
25 RUE DU STADE
74130 , VOUGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/2009
Siret
42377355500028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
145 RUE DE LA FIN
74460 , MARNAZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/017811
Date d'ajout
25/10/2019
Description
transmission universelle du patrimoine de la société société par actions simplifiée - HGM 145 Rue de la Fin 74460 MARNAZ, 332 588 904 RCS GTC Annecy, société apporteuse société par actions simplifiée - ESCODEC 145 Rue de la Fin 74460 MARNAZ, 803 854 066 RCS GTC Annecy, société apporteuse société par actions simplifiée - M P 4 G 145 Rue de la Fin 74460 MARNAZ, 819 220 062 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec effet au 29/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/003097
Date d'ajout
19/06/2008
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR MAURICE CLAUDE CCT ET MR BONDAZ ALAIN CCS SONT PARTANTS. MR CABOUAT ERIC NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. FIDEXPERT AUDIT ET ASSOCIES NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. SELON DECISION AG EN DATE DU 26 MAI 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 5 JUIN 2008 date d'effet : 26/05/2008
Numéro d'observation
F07/003775
Date d'ajout
01/08/2007
Description
Modification autre MR CAMPS PAUL DIRECTEUR GENERAL EST PARTANT. DECISION AG EN DATE DU 30 AVRIL 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 2 AOUT 2007 date d'effet : 01/04/2007
Numéro d'observation
F03/001606
Date d'ajout
12/05/2003
Description
Modification autre PARTANT : SPEF , administrateur, représentée par Mr NICOLAS Amédée NOUVEAU : SPEF DEVELOPPEMENT, administrateur représentée par Mr NICOLAS Amédée date d'effet : 10/05/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).