Entreprise : VIE - SIREN 423 757 921
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2021)
Dénomination
VIE
SIREN (siège)
423 757 921
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2007
Date de fin de la personne morale
07/11/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3048.49 EUR
Adresse du siège
24 PL DES ORMEAUX 83690 TOURTOUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ GINES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Tourtour
Nom, Prénom(s)
PEREZ ISABELLE , MARIE-SUZANNE
Nom d'usage
MATHIEU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Draguignan
Dénomination
B.A PALMIERI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Dénomination
SARL SGCC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42375792100022
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
A titre principal: la prise de participation financière et la surveillance administrative à toutes sociétés françaises ou étrangères tant en France qu'à l'étranger la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattachant à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apport commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux fusion alliance. Le conseil technique. La gestion et la surveillance dans les domaines administratifs comptables financiers informatique social et commercial qualité marketing l'animation et la coordination des filiales de la société. A titre accessoire: la vente de produits alimentaires. Toutes activités de promotions commerciales par tous moyens. L'organisation d'évènements et manifestations commerciales. Toutes activités de recherche et développement. La publicité. La création et l'exploitation de tous brevets d'invention et de marques.
Adresse
24 PL 24 place des ormeaux
83690 , Tourtour - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42375792100014
Code APE
671C
Adresse
627 CHE LA CROIX DE JOANNIS
84140 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12877
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12876
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce. Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 22/11/2021.
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
01/02/2017
Description
par ordonnance du 30.01.2017 le Président du Tribunal de commerce d'Antibes a pris acte du retrait de Me Gilles GAUTHIER de la SELARL GAUTHIER SOPHM et du changement de dénomination sociale de la SELARL GAUTHIER SOHM en SELARL JSA. Désignons Me Jim SOHM, mandataire judiciaire associé de la SELARL JSA, aux fins de représenter la SELARL et conduire la mission au sein de la celle-ci et en son nom dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
3652
Date d'ajout
16/06/2015
Description
par jugement du 09.06.2015, le Tribunal de Commerce d'Antibes a converti la procédure de redressement judicaire en procédure de liquidation judiciaire, a mis fin aux fonctions de Me Pierre-Louis EZAVIN, administrateur judiciaire et a nommé en qualité de liquidateur la SELARL GAUTHIER - SOHM représentée par Me Gilles GAUTHIER sis 80 route de Lucioles le espaces de Sophia Antipolis 06560 VALBONNE
Numéro d'observation
1821
Date d'ajout
16/03/2015
Description
par jugement en date du 10.03.2015 le Tribunal de commerce d'Antibes a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.Maintient selarl GAUTHIER-SOHM en qualité de mandataire judiciaire, 80 route des lucioles les espaces de sophia immeuble detal sophia antipolis 06530 Valbonne et administrateur Me EZAVIN Pierre-Louis, 1 rue Alexandre Mari 06000 Nice avec misssion d'assistance afin de mettre en oeuvre un processus d'appel d'offres
Numéro d'observation
6443
Date d'ajout
25/11/2014
Description
par jugement en date du 18.11.2014 le Tribunal de commerce d'Antibes renouvelle exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois pour expirer le 13.06.2015
Numéro d'observation
2952
Date d'ajout
26/05/2014
Description
par jugement en date du 21.05.2014 le Tribunal de commerce d'Antibes a renouvellé la période d'observation pour une durée de 6 mois et ce à compter di 21 mai 2014
Numéro d'observation
6761
Date d'ajout
16/12/2013
Description
par jugement en date du 13.12.2013 le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde .A désigné Mandataire judiciaire selarl GAUTHIER-SOHM 80 route des lucioles les espaces de Sophia immeuble Delta Sophia Antipolis 06560 Valbonne et Administrateur judiciaire Me Pierre-Louis EZAVIN 1 rue Alexandre Marie 06300 Nice avec mission de surveillance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).