Entreprise : GROUPEMENT DE L'ANSE MARCEL - SIREN 423 749 647
Identité
Dénomination
GROUPEMENT DE L'ANSE MARCEL
Sigle
GAM
SIREN (siège)
423 749 647
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1999
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
20/06/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
Le groupement a pour objet de réaliser au profit de ses membres toutes opérations de nature financière administrative comptable et juridique et plus généralement toutes opérations nécessaires à la gestion de l'ensemble des STES membres du groupement
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
LD ANSE MARCEL 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGES THIERRY
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Bougival
Nom, Prénom(s)
DOLLEANS ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Orsay
Nom, Prénom(s)
SMADJA SIMON , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Sarcelles
Dénomination
ECART
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint Martin Cedex
Dénomination
S F A M
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Martin
Dénomination
SAS SOFRAPAR
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Martin
Dénomination
PORT LONVILLIERS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42374964700016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Le groupement a pour objet de réaliser au profit de ses membres toutes opérations de nature financière administrative comptable et juridique et plus généralement toutes opérations nécessaires à la gestion de l'ensemble des STES membres du groupement
Autres Activités
Le groupement a pour objet de réaliser au profit de ses membres toutes opérations de nature financière administrative comptable et juridique et plus généralement toutes opérations nécessaires à la gestion de l'ensemble des STES membres du groupement
Adresse
LD ANSE MARCEL
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 303
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
42374964700032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Le groupement a pour objet de réaliser au profit de ses membres toutes opérations de nature financière, administrative, comptable et juridique.
Autres Activités
Le groupement a pour objet de réaliser au profit de ses membres toutes opérations de nature financière, administrative, comptable et juridique.
Adresse
25 RUE MICHEL SALLES
92210 , SAINT-CLOUD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 - 27
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42374964700024
Code APE
741G
Adresse
76 RUE DE PRONY
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
26/04/2010
Description
Modification relative aux membres du GIE à compter du 18/03/2010 : Nouveau :SAS SOFRAPAR représentée par SMADJA Simon, Membre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3289
Date d'ajout
16/11/2006
Description
Modification sur les dirigeantsNouveau administrateur Mr Smadja SimonAncien administrateur Mr Tisne FrédéricAncien contrôleur de gestion Mr moreau Jean-PaulNouveau contrôleur de gestion Mr Dolleans AlainÀ compter du 21/06/2006Président partant Socano IIINouveau président Mr Smadja SimonÀ compter du 3006/2006Date d'effet : 21/06/2005
Numéro d'observation
1808
Date d'ajout
21/08/2003
Description
Modification autreAncien administrateur Mr Lott Hugues nouveau administrateur Mr Tisne à compter du 31/12/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Fermeture établissement secondaire 7 Rué de Prony 75857 Paris Cedex 17 (notif inter greffe) à compter du 01/10/06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).