Entreprise : BERGAME PRINT - SERILOR - SIREN 423 734 128
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2022)
Dénomination
BERGAME PRINT - SERILOR
SIREN (siège)
423 734 128
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2010
Date de fin de la personne morale
22/02/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500010 EUR
Adresse du siège
8 RUE JOSEPH PAXTON 77164 FERRIERES-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Luxeuil-les-Bains CEDEX
Nom, Prénom(s)
VIENNET JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Etupes
Nom, Prénom(s)
DEBRIE EVELYNE
Nom d'usage
JOSSELIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN ANTHONI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN JEAN , BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Tertre
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN GERALD , GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/2003
Siret
42373412800030
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
9 RTE DE SOISSONS
02370 , VAILLY-SUR-AISNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1999
Siret
42373412800014
Code APE
222C
Adresse
RUE DE L ORNE
57250 , MOYEUVRE-GRANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A VALLEE DE L ORNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
42373412800048
Nom commercial
BERGAME PRINT
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'offset la création dans tous domaines liés aux arts graphiques la sérigraphie la publicité sur lieux de vente la prime le conseil en tous genres au profit de toutes sociétés entreprises ou groupement et notamment ceux à caractère industriel et commerciaux.
Adresse
8 RUE 8 rue Joseph Paxton
77164 , Ferrières-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2002
Siret
42373412800022
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
23 RUE ARAGO
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 28/11/2022
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 08/07/2013 à dit que dorénavant, la procédure sera poursuivie par la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en remplacement de la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Garnier.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 23/07/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 30/06/2012 liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/02/2010
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/02/2010
Description
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e Joseph Paxton 77164 Ferrières-en-Brie : Pour l'é tablissement principal il est donné la précision s uivante concernant l'origine du fonds: transfert d u fonds de 9 Rte de Soissons 02370 Vailly Sur Aisn e à compter du 01/01/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/2010
Description
Transfert du siège de 23 Rue Arago 93400 Saint Oue n à 8 Rue Joseph Paxton 77164 Ferrières En Brie à compter du 01/01/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).