Entreprise : SCI BRUGAILLERE - SIREN 423 668 565
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2020)
Dénomination
SCI BRUGAILLERE
SIREN (siège)
423 668 565
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1999
Date de fin de la personne morale
19/07/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
128057.17 EUR
Adresse du siège
43 RUE D AURIOL 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUGAILLERE ISABELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BRUGAILLERE JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Saint-Orens-de-Gameville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42366856500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 RUE D AURIOL
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/016115
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2018 - Siège de la liquidation : 11 Rue Ambroise Thomas 31400 TOULOUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Gazette du Midi du 21/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/016115
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2018 par suppression
Numéro d'observation
19169
Date d'ajout
04/11/2004
Description
Précision modificative MR ET MME BRUGAILLERE ISABELLE ET JEAN PIERRE SONT MAINTENUS DANS LEURS FONCTIONS DE CO GERANTS SUITE AU DECES DE MR BRUGAILLERE YVES ANCIENNEMENT CO GERANT. SUIVANT PV AGE DU 27.02.2003 Date d'effet: 27/02/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).