Entreprise : CORUS HOLDINGS SA - SIREN 423 661 701
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2019)
Dénomination
CORUS HOLDINGS SA
SIREN (siège)
423 661 701
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2000
Date de fin de la personne morale
17/10/2098
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40510000 EUR
Adresse du siège
2 AV PRESIDENT J KENNEDY 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULTER MICHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
York Yo 232TY
Nom, Prénom(s)
DORCHY BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Cattenom
Nom, Prénom(s)
GODFRIN BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Ribécourt-Dreslincourt
Nom, Prénom(s)
CLARKE NICHOLAS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
OAT
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/2000
Siret
42366170100031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
164 RUE DU MARECHAL FOCH
57700 , HAYANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/02/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/10/1999
Siret
42366170100049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la souscription la détention la prise de participation ou d'intérêts directe ou indirecte dans toutes sociétés
Adresse
2 AV 2 Avenue DU PRESIDENT KENNEDY
78100 , Saint-Germain-en-Laye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/05/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
42366170100023
Code APE
741J
Adresse
54 RTE DE SARTROUVILLE
78230 , LE PECQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1999
Siret
42366170100015
Code APE
741J
Adresse
3 ALL DES BARBANNIERS
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BRITISH STEEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84315
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine LE 29/02/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82985
Date d'ajout
13/03/2012
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de l'actionnaire unique SACRA - NORD RCS NANTERRE 305 546 244 A compter du 24/01/2012
Numéro d'observation
15292
Date d'ajout
29/04/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 (assemblée du 8/11/2002)
Numéro d'observation
1109
Date d'ajout
18/10/2000
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).