Entreprise : ISSY MEDIAS - SIREN 423 493 378
Identité
Dénomination
ISSY MEDIAS
SIREN (siège)
423 493 378
Date d'immatriculation au RNE
07/09/1999
Début d’activité
01/09/1999
Date de fin de la personne morale
06/09/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Achat vente de logiciels informatiques de loisir jeux vidéos jeux électroniques consoles et accessoires audio et vidéo en neuf et occasion
Code APE
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ALL SAINTE-LUCIE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE COMMUNAL DES TROIS MOULINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURLON FABRICE , PIERRE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
42349337800024
Enseigne
ULTIMA
Code APE
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente de logiciels informatiques de loisir jeux vidéos jeux électroniques consoles et accessoires audio et vidéo en neuf et occasion
Adresse
ALL SAINTE-LUCIE
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE COMMUNAL DES TROIS MOULINS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1999
Siret
42349337800016
Code APE
000Z
Adresse
40 RUE DU REGARD
94260 , FRESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4263
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
79509
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 17/06/2015 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2015J00520 date de cessation des paiements le 01/02/2015 et a désigné liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
31927
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
37240
Date d'ajout
08/09/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
37133
Date d'ajout
07/09/1999
Description
Prise d'activité lors du transfert du siège le 01-09-1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).