Entreprise : SCM DES PEDIATRES DE CROLLES - SIREN 423 484 666
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2021)
Dénomination
SCM DES PEDIATRES DE CROLLES
SIREN (siège)
423 484 666
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1999
Date de fin de la personne morale
14/07/2022
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
21 RUE MAURICE RAVEL 38920 CROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUJOL ISABELLE , MARIE
Nom d'usage
DONIKIAN PUJOL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Le Touvet
Nom, Prénom(s)
DELABAERE FRANCOIS , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
MASCLAUX FREDERIQUE , JEANNE , VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
TOURNEUR FLORENCE , FRANCOISE , MARCELLE
Nom d'usage
TOURNEUR MARTEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/08/1999
Siret
42348466600015
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de pédiatre.
Adresse
21 RUE 21 Rue Maurice Ravel
38920 , Crolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007765
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Radiation en date du 11/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation 18/02/2021 (Assemblée générale en date du 18/02/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005069
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 26/09/2020 - Siège de la liquidation : 21 Rue Maurice Ravel 38920 CROLLES - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 14/09/2020 et du 13.01.2021
Numéro d'observation
F08/012251
Date d'ajout
16/09/2008
Description
-Changement de dénomination à compter du 01.07.2008 : Ancienne dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYEN DES DOCTEURS MASCLAUX TOURNEUR-MARTEL ET DELABAERE
Numéro d'observation
F02/012984
Date d'ajout
03/12/2002
Description
-Ancienne dénomination : SCM DES DOCTEURS MACLAUX BRUNEL ET DELABAERE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 15.07.1999 LE DAUPHINE LIBERE du 19.06.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).