Entreprise : SCI CHAMAREL - SIREN 423 263 078
Identité
Dénomination
SCI CHAMAREL
SIREN (siège)
423 263 078
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1999
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
08/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES ECHELLES 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIOT SYLVESTRE , BAUDOUIN , RICHAR , D
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42326307800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
8 RUE DES ECHELLES
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42326307800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
41 BD DE L EUROPE IMM LE SUISSE
59600 , MAUBEUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/10/2022
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/12/2016
Description
Dissolution à compter du 12-12-2016, Journal publicateur : L'observateur de l'Avesnois DU : 16-12-2016, adresse de liquidation : au siège social (mention de dissolution valable 3 ans).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/01/2013
Description
DU 1ER JUILLET 1999 AU 31 DECEMBRE 2012, le siège social et l'établissement étaient sis à MAUBEUGE 41 Boulevard de l'Europe, Immeuble Le Suisse
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).