Entreprise : GAMA - SIREN 423 219 625
Identité
Dénomination
GAMA
SIREN (siège)
423 219 625
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1999
Début d’activité
17/05/2024
Date de fin de la personne morale
08/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU BAC 77450 ISLES-LES-VILLENOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lemay NICOLAS , PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Isles les Villenoy
Nom, Prénom(s)
LEMAY GERMAIN , MICHEL , JEAN , PIERRE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Voulangis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/2024
Siret
42321962500047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE DU BAC
77450 , ISLES-LES-VILLENOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/1999
Siret
42321962500013
Code APE
702C
Adresse
79 RUE SAINT-DENIS
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/2002
Siret
42321962500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE RAYMOND POINCARE
77400 , THORIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/06/1999
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE MONITEUR DE S EINE ET MARNE Mention du 11/10/2002 : - CHGT DE DE NOMINATION ET TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 10.0 9.2002 . ANCIENNEMENT : SCI DE LA MONTAGNE 79 RUE ST DENIS 77400 LAGNY SUR MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).