Entreprise : SCI ETIEN - SIREN 423 193 069
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2023)
Dénomination
SCI ETIEN
SIREN (siège)
423 193 069
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1999
Date de fin de la personne morale
08/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
556 RUE DE MOULINVEAU 17400 SAINT JEAN D'ANGELY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETIEN STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Essouvert
Nom, Prénom(s)
MERESSE NATHALIE
Nom d'usage
ETIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Essouvert
Dénomination
SELARL HUMEAU
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1999
Siret
42319306900014
Code APE
702C
Adresse
7 RUE VILLENOUVELLE
17380 , LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/1999
Siret
42319306900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilière ou immobilières se rattachant directement ou indirectement a cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, a condition toutefois d'en respecter le caractère civil.
Adresse
556 RUE 776 Route de Moulinveau
17400 , Saint-Jean-d'Angély - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5947
Date d'ajout
03/07/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Saintes le 03/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/07/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2019, liquidateur : HUMEAU, siège de la liquidation : 69 Cours National 17100 Saintes, parution de la publicité légale : courrier francais en date du 22/11/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).