Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYEN DES DOCTEURS PROBY ET BORNE - SIREN 423 168 863
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYEN DES DOCTEURS PROBY ET BORNE
SIREN (siège)
423 168 863
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1999
Début d’activité
01/05/1999
Date de fin de la personne morale
31/05/2019
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque practicien.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE LUCIEN SAMPAIX 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORNE RICHARD , PAUL , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
PROBY RENE , PIERRE , CLAUDE , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Hères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42316886300011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque practicien.
Autres Activités
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque practicien.
Adresse
2 RUE LUCIEN SAMPAIX
38400 , SAINT-MARTIN-D'HERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F10/010857
Date d'ajout
20/08/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 12.02.2009 - Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYEN DES DOCTEURS PROBY ET DOLIDON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 25.05.1999 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 07.05.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).