Entreprise : SCI OEGC - SIREN 423 038 991
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2022)
Dénomination
SCI OEGC
SIREN (siège)
423 038 991
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 ALL DE CHENONCEAUX 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOREL CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Baisieux
Nom, Prénom(s)
CLAUW ORIANE
Nom d'usage
BUISSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Genech
Nom, Prénom(s)
BUISSE GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Genech
Nom, Prénom(s)
QUENET EMMANUELLE
Nom d'usage
NOREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42303899100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion Immobilière
Adresse
9 ALL 9 allée Chenonceaux
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/01/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/01/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-12-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 03-12-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/05/1999
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 22 /4/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).