Entreprise : SCM IDENAO - SIREN 422 923 938
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2019)
Dénomination
SCM IDENAO
SIREN (siège)
422 923 938
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1999
Date de fin de la personne morale
11/05/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
36 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHES ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Grigny
Nom, Prénom(s)
MORSCHEIDT BRUNO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAUME EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FARINA LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LUNG LANCREY GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
42292393800019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
84 BD DE SEBASTOPOL
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
42292393800027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L EXERCICE DE LA PROFESSIONS DES ASSOCIES GRAPHISMES
Adresse
36 RUE 36 rue des Jeûneurs
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008D045928
Date d'ajout
09/12/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-10-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008D045924
Date d'ajout
18/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 11-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 10-10-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/2008
Description
REIMMATRICULATION DU NUMERO 1999D1797 SUITE A LA RADIATION D'OFFICE EFFECTUEE LE 03-01-2008
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).