Entreprise : DAG DISTRIBUTION - SIREN 422 915 991
Identité
Dénomination
DAG DISTRIBUTION
SIREN (siège)
422 915 991
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2005
Début d’activité
01/11/2004
Date de fin de la personne morale
20/01/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Import export de Rpoduits textiles de luxe semi-finis Achat location réparation vente d'automobiles de tourisme D'utilitaires et de tout matériel fixe ou roulant pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
76 QUA D'ORLEANS SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNELL ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2004
Siret
42291599100034
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Import export de Rpoduits textiles de luxe semi-finis Achat location réparation vente d'automobiles de tourisme D'utilitaires et de tout matériel fixe ou roulant pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics
Adresse
76 QUA D'ORLEANS
97150 , SAINT-MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Quartier d'Orléans
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42291599100018
Code APE
514A
Adresse
58 RUE ROBERT SCHUMAN
57050 , LONGEVILLE-LES-METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1999
Siret
42291599100026
Code APE
514A
Adresse
30 RUE DE FEVES
57140 , NORROY-LE-VENEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3616
Date d'ajout
19/11/2008
Description
Modification sur les dirigeantsAncien gérant mlle Goux CatherineNouveau gérant Arnell AlainPublication dans le journal France Antilles du 20/05/2008Date d'effet : 30/04/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1716
Date d'ajout
01/06/2006
Description
Modification sur les dirigeantsNouveau cogérant Mle Goux CatherineReconstruction des capitaux propresPublication dans le journal France Antilles en date du 29/05/2006Date d'effet : 10/01/2006
Numéro d'observation
3548
Date d'ajout
22/12/2005
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital socialContinuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitie du capital socialDate d'effet : 18/07/2005
Numéro d'observation
2309
Date d'ajout
05/09/2005
Description
Changement de gérantAncien gérant mme Goux CatherineNouveau gérant Mr Arnell AlainPublication dans le journal le France Antilles en date du 05/08/2005Date d'effet : 01/07/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).