Entreprise : GAEC DES ARCHES - SIREN 422 754 861
Identité
Dénomination
GAEC DES ARCHES
Sigle
G.A.E.C.
SIREN (siège)
422 754 861
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1999
Début d’activité
01/04/1999
Date de fin de la personne morale
02/05/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
activités agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
120129.83 EUR
Adresse du siège
LD LE VIANNET 42360 ESSERTINES-EN-DONZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLET LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Essertines-en-Donzy
Nom, Prénom(s)
VILLEMAGNE FLORENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Essertines-en-Donzy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42275486100017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activités agricoles
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE VIANNET
42360 , ESSERTINES-EN-DONZY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/05/2010
Description
: Changement de dénomination à compter du 31.3.2010 Ancienne dénomination : GAEC DU VIANNET
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 788 000.00 FRF nouveau montant : 120 129.83 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/05/1999
Description
Historique des observations depuis le 03/05/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 410 le 03/05/1999 --- Publicité au Journal : PAYSANS DE LA LOIRE --- Parution au Journal le 02/04/1999 --- Complément d'information / forme juridique et capital : NE PEUT ETRE INFERIEUR A MOINS DE 10 000 F
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).