Entreprise : MARSAUDON COMPOSITES - SIREN 422 732 867
Identité
Dénomination
MARSAUDON COMPOSITES
SIREN (siège)
422 732 867
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2002
Début d’activité
02/11/2001
Date de fin de la personne morale
02/10/2049
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Construction et réparation de moules de bateaux
Code APE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
BASE DES SOUS MARINS 56100 LORIENT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KEROMAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLET XAVIER , YVES , MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Ploemeur
Dénomination
COLLET & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ploemeur
Dénomination
MC Groupe
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Carnac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2001
Siret
42273286700029
Code APE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction et réparation de moules de bateaux
Adresse
BASE DES SOUS MARINS
56100 , LORIENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KEROMAN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1999
Siret
42273286700011
Code APE
351E
Adresse
LE PRE ALY
22440 , PLOUFRAGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011336
Date d'ajout
12/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 12/09/2023 arrêtant le plan de cession totale.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/010650
Date d'ajout
25/08/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 25/08/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25/10/2023. Administrateur judiciaire avec pour mission d'asdministrer seul l'entreprise : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, CS 76531, 6 cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex. Liquidateur judiciaire : FIDES prise en la personne de Maître Bernard CORRE, 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves, 56100 Lorient
Numéro d'observation
F23/007875
Date d'ajout
16/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 16/06/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, CS 76531, 6 cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex. Mandataire judiciaire : FIDES prise en la personne de Maître Bernard CORRE, 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves, 56100 Lorient. Date de cessation des paiements : 06/06/2023.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).