Entreprise : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ALBERTVILLE - SIREN 422 612 796
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2020)
Dénomination
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ALBERTVILLE
Sigle
OPH ALBERTVILLE
SIREN (siège)
422 612 796
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1999
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
9 RUE PASTEUR 73200 ALBERTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARPIN-PONT MARC , PHILIPPE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
PETREL JOSEPHINE , FRANCOISE
Nom d'usage
PISANO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
JANNETTA PATRICK , RICHARD , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
FUSS ERIC , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
CLAVEL CATHERINE , LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
COUTANTIC STEPHANE , DANIEL , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Verrens-Arvey
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER MICHEL , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
MARTINATO JEAN , ANTOINE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
FANTONE GILLES , ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Val de Chaise
Nom, Prénom(s)
BLAMPEY PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
LOTT EUGENE , LOUIS , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
ABBAS AZIZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
BURTIN JOSIANE , MARIE
Nom d'usage
CURT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
MOCELLIN ALAIN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
VANHOUTTE ALEXANDRE , CLAUDE , CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
MACCARINI CLAUDE , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
BATAILLER MICHEL , ROGER , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Tournon
Nom, Prénom(s)
MESSAGER PASCALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Saint-Genix-les-Villages
Nom, Prénom(s)
CHOLET ANNE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
TAMINE ZAIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
GAUDICHON CLAUDINE , RENEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Esserts-Blay
Nom, Prénom(s)
JACQUIER DANIEL , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Drumettaz-Clarafond
Nom, Prénom(s)
PATURET JEAN-BAPTISTE , PIERRE , ETIENNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BURNIER FRAMBORET FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Albertville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/12/1998
Siret
42261279600017
Nom commercial
Val Savoie Habitat
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et gestion de logement sociaux prestations de service - opérations d'aménagement
Adresse
9 RUE 9 Rue Pasteur
73200 , Albertville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8310
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES QUATRES VALLEES (en abrégé S.E.M.4V) ayant son siège social à UGINE (73400), 417 Avenue Perrier de la Bâthie (537 419 376 RCS CHAMBERY) dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3903
Date d'ajout
19/07/2018
Description
- Représentant de la CAF de la SAVOIE : Madame GAUDICHON Claudine.
Numéro d'observation
61507
Date d'ajout
08/03/2016
Description
- Représentant la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes : Monsieur JANNETTA Patrick.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/1999
Description
Historique des observations depuis le 15/04/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A657 le 15/04/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).