Entreprise : GROUPE VITTIGLIO SARL - SIREN 422 573 014
Identité
Dénomination
GROUPE VITTIGLIO SARL
SIREN (siège)
422 573 014
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1999
Date de fin de la personne morale
09/06/2098
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
7 RUE CT FAVIER 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER HERVE , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42257301400012
Nom commercial
GROUPE V
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations et gestion administrative
Adresse
7 RUE 7 quai du Commandant Favier
13230 , Port Saint-Louis-du-Rhône - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1659
Date d'ajout
30/03/2009
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif EN DATE DU 27/03/2009, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L EXTINCTION DU PASSIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
295
Date d'ajout
22/01/2009
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 16/01/2009, ONT ETE NOMMES MONSIEUR PHILIPPE GEST EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE TITULAIRE ET MONSIEUR CHRISTIAN TALON EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DES JUGES PRECEDEMMENT DESIGNES. Date d'effet : 16/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
12/02/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/02/2007 MR DUGAS JEAN HERVE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE.
Numéro d'observation
2108
Date d'ajout
12/12/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.12.2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE. CETTE MEME DECISION A NOMME MR REMY BERNARD COMME JUGE COMMISSAIRE, MME MARIE ROSE ROUX COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, ME BERNARD BRUNET BEAUMEL DEMEURANT A ARLES, 3 RUE GADIOT, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, A MAINTENU AU 9.12.2003 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET FIXE LE DELAI POUR ETABLIR LES LISTES DES CREANCES A 12 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICITE AU BODACC DUDIT JUGEMENT.
Numéro d'observation
2107
Date d'ajout
12/12/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE A COMPTER DU 9 DECEMBRE 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).