Entreprise : SCI SAROUL PERRIN - SIREN 422 500 348
Identité
Dénomination
SCI SAROUL PERRIN
SIREN (siège)
422 500 348
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1999
Début d’activité
15/03/1999
Date de fin de la personne morale
05/04/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ADMINISTRATION - GESTION D'IMMEUBLES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
ALL DES VERGERS 07160 LE CHEYLARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALISSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEERIN EMMANUEL , MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Noyarey
Nom, Prénom(s)
PERRIN LOUIS , ANTOINE , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Nom, Prénom(s)
PLANCHON ALINE , MARIE , RENEE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Nom, Prénom(s)
SAROUL CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Nom, Prénom(s)
SAROUL LAURENT , PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
SAROUL CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Nom, Prénom(s)
SAROUL LAURENT , PIERRE , FRANCOIS
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Nom, Prénom(s)
SAROUL ANDRE , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1999
Siret
42250034800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION - GESTION D'IMMEUBLES.
Autres Activités
ADMINISTRATION - GESTION D'IMMEUBLES.
Adresse
ALL DES VERGERS
07160 , LE CHEYLARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PALISSE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).