Entreprise : ETELEC - SIREN 422 422 519
Identité
Dénomination
ETELEC
SIREN (siège)
422 422 519
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1999
Début d’activité
15/03/1999
Date de fin de la personne morale
28/03/2098
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
INSTALLATION, ETUDES, CONCEPTIONS DE TOUS EQUIPE- MENTS ELECTRIQUES. TOUS TRAVAUX SE RAPPORTANT AU BATIMENT.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU LAVOIR 77970 JOUY-LE-CHATEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PETIT PARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ MARIE-LOUISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Jouy-le-Châtel
Nom, Prénom(s)
LAGARDERE PHILIPPE
Nom d'usage
LAGARDERE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
JOUY LE CHATEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1999
Siret
42242251900021
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
INSTALLATION, ETUDES, CONCEPTIONS DE TOUS EQUIPE- MENTS ELECTRIQUES. TOUS TRAVAUX SE RAPPORTANT AU BATIMENT.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
9 RUE DU LAVOIR
77970 , JOUY-LE-CHATEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PETIT PARIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1999
Siret
42242251900013
Code APE
453A
Adresse
7 B RUE DES FAUBOURGS
77370 , LA CROIX-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3186
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 07/02/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3186
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
25589
Date d'ajout
10/03/2014
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 10/03/2014 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2014J00101 date de cessation des paiements le 15/01/2014 et a désigné liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/03/1999
Description
Historique des observations depuis le 29/03/1999 : Mention du 06/02/2002 : Transfert du siège social de (77370) LA CROIX EN BRIE, 7B Rue des Faubourgs, à compter du 1.11.01 Mention du 22/01/2003 : Changement de domicile du gérant à compter du 1.11.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2014-03-10 Ouverture liquidation judiciaire 2014-04-10 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LAURE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).