Entreprise : INNOVATION IMMOBILIERE-INN0VIMMO - SIREN 422 411 918
Identité
Dénomination
INNOVATION IMMOBILIERE-INN0VIMMO
SIREN (siège)
422 411 918
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1999
Date de fin de la personne morale
01/04/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
302 RUE GARIBALDI 69007 LYON 7EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
302-304
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIZZIGHINI ERICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
SCORCINO YVAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42241191800028
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles bâtis ou non bâtis. Achat, vente, administration d' immeubles bâtis, toutes opérations de marchands de biens en matière im- mobilière. Toutes opérations de promotions immobilières et de lotissem- ent.
Adresse
302 RUE 302 Rue Garibaldi
69007 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
302-304
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42241191800010
Code APE
701A
Adresse
35 GR DE SAINT RAMBERT
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/029147
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/029094
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/008040
Date d'ajout
13/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre et en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F12/005171
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F08/042179
Date d'ajout
16/12/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/12/2008 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06
Numéro d'observation
F08/020137
Date d'ajout
10/06/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/06/2008 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/12/2008, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F07/044981
Date d'ajout
18/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/12/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/06/2008, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F07/022243
Date d'ajout
26/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/06/2007 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VUILLERMOZ Bruno, Juge commissaire suppléant : Monsieur DERDERIAN Daniel, Mandataire Judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN CÉDEX O6 69456 LYON , Administrateur judiciaire : Maître NANTERME 1 PLACE ST NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 11/06/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Novembre 2000 Transfert du siège social et du principal établissement de 35 Grande rue de Saint Rambert 69009 LYON à 302/304 Rue Garibaldi 69007 LYON à compter du 18/10/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).