Entreprise : SCI LCDD - SIREN 422 409 433
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2022)
Dénomination
SCI LCDD
SIREN (siège)
422 409 433
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1999
Date de fin de la personne morale
01/04/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
7 RUE FELIX LE DANTEC 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GUEN MONIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
ABGRAL ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Fouesnant
Nom, Prénom(s)
GREYO JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
LA FORET FOUESNANT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42240943300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
110 BD DE CREAC H GWEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42240943300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
7 RUE 7 rue Felix le Dantec
29000 , Quimper - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1266
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9664
Date d'ajout
15/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2021, liquidateur : LE GUEN Monique, siège de la liquidation : 7 Rue Felix le Dantec 29000 Quimper, parution de la publicité légale : Terra paru le 17/09/2021
Numéro d'observation
964
Date d'ajout
08/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Nouveau : LE GUEN Monique, Gérant associé Nouveau : ABGRALL André, Gérant associé Changement de qualité : GREYO Jean-Luc, Gérant(e) devient Gérant associé Transfert du siège social à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 110 BD. DE CREACH GUEN - QUIMPER 29000 QUIMPER Nouvelle adresse : 7 rue Felix le Dantec 29000 Quimper Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 110 BD. DE CREAC H GWEN - QUIMPER 29000 QUIMPER Nouvelle adresse : 7 rue Felix le Dantec 29000 Quimper
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).