Entreprise : BEKTAS ET FILS - SIREN 422 274 522
Identité
Dénomination
BEKTAS ET FILS
SIREN (siège)
422 274 522
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1999
Date de fin de la personne morale
22/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 CRS DE LA ROUGEARIE 81200 AUSSILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUSSILLON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOZKIR FINCAN
Nom d'usage
BEKTAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
AUSSILLON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1999
Siret
42227452200016
Code APE
020D
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX FORESTIERS, ABATTAGE, DEBARDAGE, TOUTES PRESTATIONS DE SERVI- CES ET TOUS TRAVAUX SE RAPPORTANT AU BOIS EN GENERAL ;
Adresse
19 CRS 19 COURS DE LA ROUGEARIE
81200 , AUSSILLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUSSILLON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3025
Date d'ajout
25/05/2023
Description
En date du 25/05/2023, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SARL BEKTAS ET FILS (procédure ouverte le 14/09/2001 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
20/01/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/01/2004, MONSIEUR MARC BAILLET A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVAN ROSSIGNOL A COMPTER DU 16/01/2004 Date d'effet : 16/01/2004
Numéro d'observation
3417
Date d'ajout
13/11/2001
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES EN DATE DU 09/11/2001 NOMINATION D'UN CONTROLEUR MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 14 RUE DE CIRON ALBI A COMPTER DU 09/11/2001 Date d'effet : 09/11/2001
Numéro d'observation
2891
Date d'ajout
24/09/2001
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/09/2001, MONSIEUR JEAN POURSINES A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 21/09/2001 Date d'effet : 21/09/2001
Numéro d'observation
2802
Date d'ajout
14/09/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 14/09/2001, JUGEMENT PRONONCANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME MAITRE EVERAERE MONIQUE 1 RUE GUSTAVE SARRAT MAZAMET COMME LIQUIDATEUR. JUGE COMMISSAIRE ROSSIGNOL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT OUILLAC A FIXE AU 14/09/2001 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 14/09/2001 Date d'effet : 14/09/2001
Numéro d'observation
2801
Date d'ajout
14/09/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 14/09/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).