Entreprise : ACTION ASSISTANCE 77 - SIREN 422 162 289
Identité
Dénomination
ACTION ASSISTANCE 77
SIREN (siège)
422 162 289
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1999
Date de fin de la personne morale
10/03/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULLIN PASCAL , CLAUDE , RAYMOND , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
FONTENAY - TRESIGNY
Nom, Prénom(s)
BRETON JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOULLIN PASCAL , CLAUDE , RAYMOND
Nom d'usage
BOULLIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
FONTENAY TRESIGNY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1999
Siret
42216228900017
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et dans tous pays venté et dépannage radio télévision hi-fi vidéo informatique électroménager et toute activité S'y Raportant location et exploitation de tous établissements se rapportant à ces activités
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Adresse
24 RUE 24 Rue GARNIER PAGES
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : BRETON Jean-Yves, siège de la liquidation : 36 Rue Jean Jaurès 94350 Villiers-sur-Marne, parution de la publicité légale : Le Parisien.fr (Web)(94) paru le 17/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37987
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).