Entreprise : LE CAVEAU DE LA TOUR - SIREN 422 127 159
Identité
Dénomination
LE CAVEAU DE LA TOUR
SIREN (siège)
422 127 159
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1999
Début d’activité
01/03/1999
Date de fin de la personne morale
10/03/2098
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
PL DES CENDRES 29590 LE FAOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILOT MARC , ROGER , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Plougastel Daoulas
Nom, Prénom(s)
LEON JOCELYNE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
GILOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Plougastel Daoulas
Nom, Prénom(s)
THIEBAULT DENISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42212715900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
PL DES CENDRES
29590 , LE FAOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6750
Date d'ajout
27/11/2014
Description
Mention des associés au RCS : GILOT Marc, Roger, Raymond, Associé indéfiniment responsable - GILOT Jocelyne, Marie, Françoise, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : THIEBAULT Denise, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).