Entreprise : VALERIE MAHE ET JEAN-CHARLES RUELLAN-LIMARE - SIREN 422 041 830
Identité
Dénomination
VALERIE MAHE ET JEAN-CHARLES RUELLAN-LIMARE
SIREN (siège)
422 041 830
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1999
Début d’activité
25/05/1999
Date de fin de la personne morale
24/05/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
305202.93 EUR
Adresse du siège
41 RUE JACQUES FAUQUET 76210 BOLBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHE VALERIE , LYDIE , JOSETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Saint-Eustache-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
RUELLAN JEAN-CHARLES , RENE , GERMAIN , LAURENT
Nom d'usage
RUELLAN-LIMARE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Boscherville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1999
Siret
42204183000031
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Notaire
Adresse
41 RUE JACQUES FAUQUET
76210 , BOLBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1998
Siret
42204183000015
Code APE
741A
Adresse
8 RUE HAUTOT
76210 , BOLBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
42204183000023
Code APE
741A
Adresse
13 C RUE ALCIDE DAMBOISE
76210 , BOLBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 17/12/2009 Ancienne : VALERIE MAHE ET FRANCK LECLERE NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL Nouvelle : VALERIE MAHE ET JEAN-CHARLES RUELLAN-LIMARE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2009 : Partant : Mr LECLERE Franck Maurice, Gérant Nouveau : Mr RUELLAN-LIMARE JEAN-CHARLES RENE GERMAIN LAURENT, Co-Gérant Changement de qualité : Mlle MAHE Valérie Lydie Josette, Gérante devient Co-Gérant - Actes déposés le 11/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3166
Date d'ajout
15/09/1999
Description
FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE AU 8 RUE HAUTOT 76210 BOLBEC ET OUVERTURE D'UN NOUVEAU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU 13 C RUE ALCIDE DAMBOISE 76210 BOLBEC EGALEMENT NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - ACTES DEPOSES LE 13/09/99 - COURRIER CAUCHOIS DU 04/09/99 Date d'effet : 01/06/1999
Numéro d'observation
1901
Date d'ajout
25/05/1999
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : RENE LANGLOIS VALERIE MAHE FRANCK LECLERE NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL NOUVELLE : VALERIE MAHE ET FRANCK LECLERE NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL - ACTES DEPOSES LE 19/05/99 - A COMPTER DU 06/10/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 002 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 305 202.93 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).