Entreprise : L T D M DEVELOPPEMENT - SIREN 422 026 153
Identité
Dénomination
L T D M DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
422 026 153
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2000
Début d’activité
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
01/03/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
l'acquisition, l'administration, la gestion de toutes valeurs mobilières, de portefeuille de valeurs mobilières, la propriété, l'administration ou l'exploitation de tous immeubles d'habitation ou commercial
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
92367.36 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LAON 02240 SERY-LES-MEZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KIECKEN JOCELYNE , SIMONNE , RENEE
Nom d'usage
GUEGAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Esquelbecq
Nom, Prénom(s)
MONDON DAVID , BERNARD , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Hoymille
Dénomination
LTDM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Quaedypre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42202615300029
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'acquisition, l'administration, la gestion de toutes valeurs mobilières, de portefeuille de valeurs mobilières, la propriété, l'administration ou l'exploitation de tous immeubles d'habitation ou commercial
Adresse
3 RUE DE LAON
02240 , SERY-LES-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1999
Siret
42202615300011
Code APE
671C
Adresse
1 B IMP GUY MOLLET
62219 , LONGUENESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/03/2000
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET TRANSFE RE SON SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LONGUENESSE (62) A SERY LES MEZIERES (02) A COMPTE R DU 01 JANVIER 2000 JOURNAUX DE TRANSFERT : L'OBS ERVATEUR DU 24 FEVRIER 2000 ET L'ABEILLE DE LA TER NOISE DU 25 FEVRIER 2000 DEPOT DES STATUTS AU GREF FE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 02 MARS 2000 07/02/2005 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 30/0 9/2004 * REDUCTION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 1 51.589,20 EUROS AGE EN DATE DU 31/12/2004 * REDUCT ION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 121.099,40 EUROS JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 12-18/01/2005 DEPOT AU GREFFE DU 07/02/2005 15/02/2006 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 10/11/2005 A COMPTER DU 01/12/2005 * ANCIE N GERANT : MR HOUDAER JEAN-CLAUDE JAL L'AGRICULTEU R DE L'AISNE DU 06/01/2006 DEPOT AU GREFFE DU 15/0 2/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2000
Description
Observations concernant l'établissement situé 3 ru e de Laon 02240 Séry-lès-Mézières : A.G.E. EN DATE DU 24 JANVIER 2000 * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LONGUENESSE (6221 9) 1 BIS, IMPASSE GUY MOLLET (TRANSFERT D'ACTIVITE - RCS SAINT-OMER 99D24) A SERY LES MEZIERES (0224 0) 3, RUE DE LAON, A COMPTER DU 01 JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).