Entreprise : SCI DES OLIVIERS - SIREN 422 017 392
Identité
Dénomination
SCI DES OLIVIERS
SIREN (siège)
422 017 392
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1999
Date de fin de la personne morale
02/03/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LD LEU 82440 MIRABEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUERCY MARIE-CHRISTINE , THERESE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/02/1999
Siret
42201739200016
Nom commercial
SCI DES OLIVIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et éventuellement la vente
Adresse
LD Lieu Dit "leu"
82440 , Mirabel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
17/04/2018
Description
Radiation du RCS le 17/04/2018 avec effet au 13/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
17/04/2018
Description
En date du 13 avril 2018, jugement ordonnant la radiation d'office de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Numéro d'observation
2046
Date d'ajout
17/04/2018
Description
Par jugement en date du 13 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Montauban a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société.
Numéro d'observation
2919
Date d'ajout
09/08/2010
Description
Par jugement en date du 8 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2008, Nomme Mme DUMAINE en qualité de juge commissaire et Mme POUTEAU en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne Me ENJALBERT Jean-Claude demeurant 13 rue de l'Hôtel de Ville 82000 Montauban en qualité de mandataire judiciaire,
Numéro d'observation
2920
Date d'ajout
09/08/2010
Description
Par jugement en date du 23 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Montauban a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure ouverte maintient la date de cessation des paiements au 08 octobre 2008, Nomme Me ENJALBERT Jean-Claude en qualité de liquidation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).