Entreprise : GFR CHATEAU D'OR ET DE GUEULES - SIREN 421 934 738
Identité
Dénomination
GFR CHATEAU D'OR ET DE GUEULES
SIREN (siège)
421 934 738
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1999
Début d’activité
30/12/1998
Date de fin de la personne morale
14/02/2098
Forme juridique
GFR, Groupement foncier et rural
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration, la jouïssance d'immeubles et droits immobiliers à destination agricole et forestière et toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1134857 EUR
Adresse du siège
DOM LA PETITE CASSAGNE 30800 ST GILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIMONOU OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATAIN MATHIEU , NICOLAS , JEAN , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Gilles
Nom, Prénom(s)
FISSON JAUBERT D'AUBRY DE PUYMORIN DIANE , LAURENCE , SIMONE
Nom d'usage
CHATAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Saint-Gilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1998
Siret
42193473800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriete administration jouissance d'immeubles et droits immobiliers a destination agricole et forestiere et toutes operations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement
Autres Activités
Propriete administration jouissance d'immeubles et droits immobiliers a destination agricole et forestiere et toutes operations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement
Adresse
DOM LA PETITE CASSAGNE
30800 , ST GILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIMONOU OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/013569
Date d'ajout
15/10/2013
Description
A compter du 26.08.2013 : Modification du capital social (Ancien capital : 1 262 857.17 EUROS) - Modification relative aux dirigeants et aux associés
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).