Entreprise : SCM CABINET MEDICAL LES MERLETTES - SIREN 421 892 670
Identité
Dénomination
SCM CABINET MEDICAL LES MERLETTES
Sigle
SCM DOCTEURS FRICOTE
SIREN (siège)
421 892 670
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1999
Début d’activité
02/03/1999
Date de fin de la personne morale
01/03/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
5 RUE NESTOR GREHANT 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRICOTEAUX HUBERT-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Clacy-et-Thierret
Nom, Prénom(s)
LOISEAU DAMIEN , DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Presles-et-Thierny
Nom, Prénom(s)
MASSOT DOMINIQUE , THIERRY , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Clacy-et-Thierret
Nom, Prénom(s)
MENETRIER AUDREY , JACQUELINE , FRANCOISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Leury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/1999
Siret
42189267000017
Nom commercial
SCM CABINET MEDICAL LES MERLETTES
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle
Autres Activités
gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle gestion - administration - emprunts de tous fonds - vente -echange afin de faciliter l'activité professionnelle
Adresse
5 RUE NESTOR GREHANT
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 3 000.00 FRF nouveau montant : 457.3 5 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/09/2000
Description
--- A COMPTER DU 18.05.00 MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/03/1999
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A83 le 02/03/1999 --- Publicité au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jou rnal le 09/02/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).