Entreprise : GEO - SIREN 421 873 357
Identité
Dénomination
GEO
SIREN (siège)
421 873 357
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1999
Début d’activité
12/02/1999
Date de fin de la personne morale
11/02/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat, la construction, l'entretien et l'amélioration de tous immeubles bâtis ou non bâtis l'exploitation de ces immeubles par leur location a toutes personnes physiques ou morales
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
87 RUE DE LA PORTE BARON 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGES ESTELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
GEORGES CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
JAULT LAURE
Nom d'usage
GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1999
Siret
42187335700022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat, la construction, l'entretien et l'amélioration de tous immeubles bâtis ou non bâtis l'exploitation de ces immeubles par leur location a toutes personnes physiques ou morales
Autres Activités
L'achat, la construction, l'entretien et l'amélioration de tous immeubles bâtis ou non bâtis l'exploitation de ces immeubles par leur location a toutes personnes physiques ou morales
Adresse
87 RUE DE LA PORTE BARON
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1999
Siret
42187335700014
Code APE
702A
Adresse
93 B RUE DE LA VENDEE
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4208
Date d'ajout
25/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/02/2013 : Nouveau : GEORGES Estelle, Gérant Nouveau : GEORGES Laure, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : GEORGES Claude, Gérant devient Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1237
Date d'ajout
10/01/2003
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : ANCIENNE ADRESSE : 93 BIS RUE DE LA VENDEE 49300 CHOLET NOUVELLE ADRESSE : 87 RUE DE LA PORTE BARON 49300 CHOLET Date d'effet : 27/11/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).