Entreprise : SCI SAINT MARTIN - SIREN 421 867 227
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2021)
Dénomination
SCI SAINT MARTIN
SIREN (siège)
421 867 227
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2011
Date de fin de la personne morale
16/10/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
29 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SHLAIMON JANIN EPOUSE , LE , GALL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Marnes-la-Coquette
Nom, Prénom(s)
LE GALL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Marnes-la-Coquette
Nom, Prénom(s)
MARTIN FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1999
Siret
42186722700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE BLOMET
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1999
Siret
42186722700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, VENTE, LOCATION DE TERRAINS ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
29 RUE 29 Rue Marcel Dassault
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35125
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32493
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/03/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Dissolution à compter du 16/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/03/2021, liquidateur : LE GALL JEAN-FRANCOIS, siège de la liquidation : 29 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : Le Quotidien Juridique paru le 31/03/2021
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).