Entreprise : SCI CHAMPFEU - SIREN 421 799 602
Identité
Dénomination
SCI CHAMPFEU
SIREN (siège)
421 799 602
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1999
Début d’activité
05/02/1999
Date de fin de la personne morale
04/02/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, administration et exploitation de tous immeubles par bail et autre
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
256175.33 EUR
Adresse du siège
39 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cousin BERTRAND , ARNAUD , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cousin BERNARD , JACQUES , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cousin ANNE-LAURE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
Knellwolf
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cousin CAROLINE , FREDERIQUE , FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Gelos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/02/1999
Siret
42179960200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation de tous immeubles par bail et autre
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration et exploitation de tous immeubles par bail et autre
Adresse
39 RUE LA BRUYERE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/1999
Siret
42179960200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 CHE DES CABANES
30310 , VERGEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2023D028581
Date d'ajout
10/05/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/005076
Date d'ajout
04/03/2020
Description
A compter du 22.11.2019 : Modification relative aux dirigeants PRADAT Nicole Helene Paule nom d'usage : COUSIN Nicole n'est plus gérant COUSIN Bertrand Arnaud Jérôme nom d'usage : COUSIN Bertrand devient gérant COUSIN Bernard Jacques Charles nom d'usage : COUSIN Bernard devient gérant à compter du
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).