Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU VELAY - SIREN 421 733 361
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU VELAY
SIREN (siège)
421 733 361
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1999
Début d’activité
07/01/1999
Date de fin de la personne morale
28/01/2098
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
137.2 EUR
Adresse du siège
18 AV DE LA LIBERATION 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTISSIER VERONIQUE , MARIE , LOUISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Monistrol-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BOISSELY CHRISTOPHE , HENRI , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Beaux
Nom, Prénom(s)
DESAGE ISABELLE , JEANNE , GABRIELLE
Nom d'usage
ABRIAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Sainte-Sigolène
Nom, Prénom(s)
GIRINON MARC , PIERRE , MARIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
GOUNON MICHEL , LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Sainte-Sigolène
Nom, Prénom(s)
GUIMET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Lignon
Nom, Prénom(s)
PORTE HELENE
Nom d'usage
VEROT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Pont-Salomon
Nom, Prénom(s)
ROYER BERNARD , LOUIS , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Sainte-Sigolène
Nom, Prénom(s)
TARRI DENISE , HUGUETTE
Nom d'usage
DUCHAMP
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Aurec-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/01/1999
Siret
42173336100016
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Autres Activités
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Adresse
18 AV DE LA LIBERATION
43120 , MONISTROL-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/04/2009
Siret
42173336100024
Enseigne
CREDIT MUTUEL MONISTROL SUR LOIRE
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris courtage et assurances.
Autres Activités
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris courtage et assurances.
Adresse
7 RUE DE LA VICTOIRE
43600 , SAINTE-SIGOLENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 ET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/11/2009
Description
Textes libres : Ancienne dénomination sociale : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONISTROL SUR LOIRE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/2007
Description
Textes libres : N°ORIAS : 07 003 758.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/1999
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION: LE RENOUVEAU FORME JURIDIQUE EXACTE: SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSABILITE STATUTAIREMENT LIMITEE. CONSEIL DE SURVEILLANCE: - MEMBRE : MONSIEUR GUIMET LAURENT,NE LE 13/05/72 A SAINT ETIENNE,DE NATIONALITE FRANCAISE, DEMEURANT 6 HAMEAU LES SOUCHONNES 43120 MONISTROL SUR LOIRE. - SURVEILLANTE : MADAME BRUN EPOUSE DECROIX Bernadette Marie,DEMEURANT RUE DU MOULIN A VENT 43120 MONISTROL SUR LOIRE,NEE LE 12/10/1944 à MONISTROL SUR LOIRE,DE NATIONALITE FRANCAISE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).