Entreprise : SCI RNL VIALLET - SIREN 421 707 639
Identité
Dénomination
SCI RNL VIALLET
SIREN (siège)
421 707 639
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1999
Début d’activité
03/12/1998
Date de fin de la personne morale
28/01/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN MOULIN 38180 SEYSSINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADLER ROLANDE
Nom d'usage
LAUGIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
LAUGIER NATHALIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
LAUGIER LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/1998
Siret
42170763900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
1 RUE JEAN MOULIN
38180 , SEYSSINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1998
Siret
42170763900017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
9 AV HECTOR BERLIOZ
38170 , SEYSSINET-PARISET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/005131
Date d'ajout
05/04/2018
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 9 Avenue Hector Berlioz 38170 SEYSSINET-PARISET au 1 Rue Jean Moulin 38180 SEYSSINS à compter du 01/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 20.01.1999 LA TERRE DAUPHINOISE du 23.12.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).