Entreprise : SYNA - SIREN 421 587 353
Identité
Dénomination
SYNA
SIREN (siège)
421 587 353
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1999
Début d’activité
01/01/1999
Date de fin de la personne morale
19/01/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation , par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
27440.82 EUR
Adresse du siège
21 ALL DE L'ETANG 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
CHOLET
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42158735300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation , par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la vente, l'administration ou l'exploitation , par bail ou location, de biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Adresse
21 ALL DE L'ETANG
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42158735300010
Code APE
702C
Adresse
LE BOIS LABALLE
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6160
Date d'ajout
08/07/2004
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L ETS PRINCIPAL : ANCIENNE ADRESSE : CHEMIN DU BOIS LABALLE 49300 CHOLET NOUVELLE ADRESSE : 21 ALLEE DE L ETANG 49300 CHOLET CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : MR PAYE STEPHANE A COMPTER DU 31.12.03 NOUVEAU : MR BERNIER PHILIPP, 21 ALLEE DE L ETANG 49300 CHOLET A COMPTER DU 01.01.04. Date d'effet : 01/01/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 180 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 27 440.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).