Entreprise : MENENTRAIGUES - SIREN 421 485 210
Identité
(Entreprise radiée le 03/10/2019)
Dénomination
MENENTRAIGUES
SIREN (siège)
421 485 210
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1999
Date de fin de la personne morale
17/01/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
165864.53 EUR
Adresse du siège
15 RUE D ENTRAIGUES 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEDERE VALERIE , CLAUDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
ROHART CAROLINE , MARYSE , ETIENNETTE
Nom d'usage
DE TURENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
TAUVERON PHILIPPE , MARIE , ANDRE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
TANGUY CHRISTINE , MICHELLE
Nom d'usage
SAUDEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Joué-lès-Tours
Nom, Prénom(s)
SOUTIF DOMINIQUE , JEAN , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
DASSONVILLE JEAN-YVES , JACQUES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Chinon
Nom, Prénom(s)
BENOIST JACQUES , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
NEVEUR CLAUDE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BORN PASCAL , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
BETHEUIL VALERIE , MARGUERITE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JACQUOT FRANCOIS , PIERRE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
LALOT FRANCOIS , PIERRE , MAURICE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
PHAN VAN ANNE , MARIE , HENRIETTE , NAM-LAI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
MONIERE JACQUES , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
AMOUDRY CLAUDE , HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOUPPE BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/1999
Siret
42148521000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE D ENTRAIGUES
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU : 21-07-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-12-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).