Entreprise : MARKETING VIDEO MEDIA - SIREN 421 426 701
Identité
Dénomination
MARKETING VIDEO MEDIA
Sigle
MVM
SIREN (siège)
421 426 701
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1999
Date de fin de la personne morale
10/01/2098
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
41 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RIFFAUD PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Le Liard CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONVERS GROUP SA
Qualité
Administrateur
Dénomination
MARKETING VIDEO MEDIA MVM
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42142670100049
Nom commercial
MVM
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Développement de tous projets lies aux événements sportifs, communication publicitaire, relations publiques, marketing, Sponsoring, gestion des droits a l'image
Adresse
41 AV 42 avenue Montaigne
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42142670100015
Enseigne
MVM
Code APE
744B
Adresse
5 RUE WASHINGTON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42142670100023
Code APE
744B
Adresse
15 RUE SAUSSIER LEROY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
42142670100031
Code APE
744B
Adresse
10 RUE DE POMEREU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B0036247
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 25-09-2018 la Cour d'appel de Paris condamne M. Christian Le Liard à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B0036245
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 27-06-2017 , la Cour d'Appel de Paris prononce la nullité du jugement du 25/03/2015 ayant condamné M. Le Liar à une interdiction de gérer de 7 ans.
Numéro d'observation
1999B0036242
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 04/01/2018
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
10/02/2006
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 09-02-2006, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 060353, AVEC POURSUITE D ACTIVITE JUSQU AU 28/02/2006, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 09-08-2004, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M ANKRI LIQUIDATEUR ME MONTRAVERS 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).