Entreprise : SCI PHARP - SIREN 421 422 528
Identité
Dénomination
SCI PHARP
SIREN (siège)
421 422 528
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1999
Début d’activité
22/12/1998
Date de fin de la personne morale
10/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
CONSTRUCTION, ACQUISITION DE LOGEMENTS NEUFS DESTINES A ETRE DONNES EN LOCATION NUE A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE ADMINISTRATION DES LOGEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
33 RUE PENTE DES VACOAS 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Benoît
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU MARIE , CELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU MARIE-HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
TENG-CHUEN-YU JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/1998
Siret
42142252800016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUCTION, ACQUISITION DE LOGEMENTS NEUFS DESTINES A ETRE DONNES EN LOCATION NUE A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE ADMINISTRATION DES LOGEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE
Autres Activités
CONSTRUCTION, ACQUISITION DE LOGEMENTS NEUFS DESTINES A ETRE DONNES EN LOCATION NUE A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE ADMINISTRATION DES LOGEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE
Adresse
33 RUE PENTE DES VACOAS
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
270
Date d'ajout
16/02/2000
Description
SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 23/12/99 ET A COMPTER DU MEME JOUR, LES ASSOCIES ONT DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 1 000 000 F AFIN DE LE PORTER DE 500 000 F A 1 500 000 F.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).