Entreprise : SOCIETE INVESTISSEMENTS & GESTION 50 - SIREN 421 345 026
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2018)
Dénomination
SOCIETE INVESTISSEMENTS & GESTION 50
Sigle
SIG 50
SIREN (siège)
421 345 026
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1998
Date de fin de la personne morale
27/12/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
50039925 EUR
Adresse du siège
1 SQ BELA BARTOK 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vauthier FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Le Coustumer HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Voisins-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
Wauquiez ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT ID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/1998
Siret
42134502600015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
59 B AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/1998
Siret
42134502600023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toutes gestions de biens meubles et immeubles, toutes études financières et autres, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède
Adresse
1 SQ 1 square Béla Bartok
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B1886970
Date d'ajout
03/05/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B1886967
Date d'ajout
02/05/2018
Description
Associé unique : ALTICE FRANCE SA, 794 661 470 RCS Paris
Numéro d'observation
1998B1886965
Date d'ajout
02/05/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 26-02-2018
Numéro d'observation
16993
Date d'ajout
27/08/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).