Entreprise : REMA - SIREN 421 128 901
Identité
Dénomination
REMA
SIREN (siège)
421 128 901
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2009
Début d’activité
03/11/2008
Date de fin de la personne morale
15/01/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, administration, gestion de toutes participations dans toutes les sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères qui auront pu lui etre apportées ou qu'elle aura pu acquerir, le placement de toutes disponibilités qu'elle pourrait avoir au cours de sa vie sociale, la gestion et l'administration de toutes valeurs mobilières ou immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
542451.72 EUR
Adresse du siège
235 BD CLEMENCEAU 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE REMI , ANTOINE , COLETTE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE ADELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Draveil
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Cysoing
Dénomination
SPRL RELAMBE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2008
Siret
42112890100020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Propriété, administration, gestion de toutes participations dans toutes les sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères qui auront pu lui etre apportées ou qu'elle aura pu acquerir, le placement de toutes disponibilités qu'elle pourrait avoir au cours de sa vie sociale, la gestion et l'administration de toutes valeurs mobilières ou immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire
Autres Activités
Propriété, administration, gestion de toutes participations dans toutes les sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères qui auront pu lui etre apportées ou qu'elle aura pu acquerir, le placement de toutes disponibilités qu'elle pourrait avoir au cours de sa vie sociale, la gestion et l'administration de toutes valeurs mobilières ou immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
235 BD CLEMENCEAU
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1998
Siret
42112890100012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
251 RUE DE L'ANCIEN MOULIN
76510 , DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/2009
Description
Cette société à transféré à dater du 3/11/2008 son siège social et principal établissement du 251 ru e de l'ancien moulin dampierre saint nicolas 76510 saint nicolas d'aliermont (rcs neufchatel en bray 2000d405) acte constitutif publié dans les affich es de normandie du 16/12/1998 transfert : dépôt au greffe de roubaix-tourcoing le 16/1/2009 publié d ans la gazette nord pas de calais du 15/1/2009 et l'union agricole du 22/1/2009
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).