Entreprise : SOCIETE CIVILE DES MERISIERS - SIREN 421 068 669
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DES MERISIERS
SIREN (siège)
421 068 669
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1998
Début d’activité
01/11/1998
Date de fin de la personne morale
09/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
la prise de participation, l'animation et la direction des sociétés ainsi que la gestion de son propre portefeuille.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
667500 EUR
Adresse du siège
PLESNOY 02190 PROVISEUX-ET-PLESNOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGRAND CORINNE
Nom d'usage
DE VRIENDT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Nom, Prénom(s)
DE VRIENDT HERVE , BERNARD , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAS SALAMANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Proviseux-et-Plesnoy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
42106866900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
la prise de participation, l'animation et la direction des sociétés ainsi que la gestion de son propre portefeuille.
Autres Activités
la prise de participation, l'animation et la direction des sociétés ainsi que la gestion de son propre portefeuille.
Adresse
PLESNOY
02190 , PROVISEUX-ET-PLESNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
42106866900017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
MALVAL
02000 , BRAYE EN LAONNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/08/2008
Description
--- AUGMENTATION DU CAPITAL A compter du 10.06.08le capital a été augmenté de 67500 euros. ancien capital: 600.000 euros nouveau capital : 667.500 Picardie la gazette du 16.07.08 Nomination d'un associé : la SAS SALAMANDRE, hameau de plesnoy -02190Proviseux et Plesnoy - DATE D'EFFET : 10/06/2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/01/2008
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 04/12/2007 NOMINATION EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE DE MONSIEUR HERVE DE VRIENDT ET EN QUALITE D'ASSOCIE DE MADAME ANGRAND épouse DE VRIENDT EN REMPLACEMENT DE MADAME MONIQUE CUYPERS veuve DE VRIENDT DEMISSIONNAIRE PICARDIE LA GAZETTE DU 12/12/2007 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS A MALVAL 02000 BRAYE EN LAONNOIS AU PLESNOY 02190 PROVISEUX ET PLENOY PICARDIE LA GAZETTE DU 26/12/2007 - DATE D'EFFET : 04/12/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/2003
Description
--- REDUCTION DU CAPITAL A COMPTER DU 20.08.03, REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 1.195.200, 30 EUROS A 600.000 EUROS PICARDIE LA GAZETTEDU 03.09.03 MME MONIQUE DE VRIENDT-CUYPERS RESTE SEULE GERANTE, M.BERNARD DE VRIENDT, COGERANT DE LA SOCIETE, ETANT DECEDE LE 27.10.02 - DATE D'EFFET: 20/08/2003
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 7 840 000.00 FRF nouveau montant : 1 195 200.30 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/12/1998
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A623 le 10/12/1998 --- Publicité a u Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jo urnal le 01/12/1998
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/11/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé PLES NOY 02190 Proviseux-et-Plesnoy : *** Ancien(s) pro priétaire(s) : SC DES MEURISIERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).