Entreprise : SCI LE LOTUS - SIREN 421 003 658
Identité
Dénomination
SCI LE LOTUS
SIREN (siège)
421 003 658
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1998
Début d’activité
17/12/1998
Date de fin de la personne morale
16/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction, administration, gestion par bail, location ou toute autre forme, entretien et rénovation de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
192481.27 EUR
Adresse du siège
26 CHE ALAIN MUSSARD 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE-DES-CABRIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHMIT DIMITRI , JEREMY , LINOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
SCHMIT BORIS , JEAN , GASTON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
SCHMIT IVAN , VINCENT , RAPHAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/1998
Siret
42100365800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, administration, gestion par bail, location ou toute autre forme, entretien et rénovation de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, construction, administration, gestion par bail, location ou toute autre forme, entretien et rénovation de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
26 CHE ALAIN MUSSARD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE-DES-CABRIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1469
Date d'ajout
12/04/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 06/06/2012 Ancien : 190561,27 EUR Nouveau : 192481,27 EUR Modification relative aux associés à compter du 06/06/2012 : Nouveau : SCHMIT Boris, Jean, Gaston, Associé Société Civile Nouveau : SCHMIT Dimitri, Jérémy, Linot, Associé Société Civile régularisation : SCHMIT Ivan, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
07/02/2001
Description
Suivant Pv age du 01/09/2000 et à compter du même jour augmentation du capital social ancienne mention "750 000 francs" nouvelle mention "1 250 000 francs"
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 250 000.00 FRF nouveau montant : 190 561.27 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).