Entreprise : LM - SIREN 420 910 457
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2024)
Dénomination
LM
SIREN (siège)
420 910 457
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1998
Date de fin de la personne morale
08/12/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
16 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 64140 LONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSPAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ALAIN , ANDRE , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Lons
Nom, Prénom(s)
LEMPEGNAT JOCELYNE , ANNE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Lons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/10/1998
Siret
42091045700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, entretien et exploitation par bail, location ou autrement de tout bien immeuble et plus particulièrement d'un immeuble sis à Lons (64140) 16 avenue Joliot-Curie.
Adresse
16 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE
64140 , LONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSPAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6485
Date d'ajout
04/06/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/05/2024
Description
Dissolution à compter du 27/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/09/2023, siège de la liquidation : Zone Induspal 16 Avenue Joliot-Curie 64140 Lons, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Béarnaises Pyrénées paru le 10/10/2023
Numéro d'observation
6348
Date d'ajout
31/05/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/09/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
6348
Date d'ajout
31/05/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/09/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1720
Date d'ajout
06/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2012 : Nouveau : LEFEBVRE Jocelyne Anne, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).