Entreprise : SOCIETE ANONYME MARCEL PICOT - SIREN 420 872 053
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2022)
Dénomination
SOCIETE ANONYME MARCEL PICOT
Sigle
SAMP
SIREN (siège)
420 872 053
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2006
Date de fin de la personne morale
20/04/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
30 RUE PIERRE BRASSEUR 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAACK XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
PINTURAUD FRANCOISE
Nom d'usage
PICOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CHOMBART JEAN , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DE LABARRIERE XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Paris CEDEX 02
Nom, Prénom(s)
PICOT CLAUDE , MARCEL , PROSPER , EUGENE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
PICOT ARLETTE , MARCELLE
Nom d'usage
GEORGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Dénomination
EFIX AUDIT & CONSOLIDATION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris CEDEX 02
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
42087205300046
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transformation de métaux, découpage, emboutissage.
Adresse
1 HAM LA NOUVELLE IDEE
50200 , COUTANCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU CHATEAU DE LA MARE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
42087205300079
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transformation de métaux, découpage, emboutissage.
Adresse
2 RUE DE L ARQUERIE
50200 , COUTANCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
42087205300061
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transformation de métaux, découpage, emboutissage.
Adresse
RUE JOSEPH ARNAL
60510 , BRESLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2006
Siret
42087205300020
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
RUE GUTENBERG
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/10/2008
Siret
42087205300038
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
20 RUE DES BUTTES BLANCHES
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20-26
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/2008
Siret
42087205300053
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transformation de Métaux, découpage, emboutissage
Adresse
30 RUE 30 rue Pierre Brasseur
77100 , Meaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/1998
Siret
42087205300012
Code APE
652E
Adresse
27 RUE PIERRE CURIE
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2083
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2082
Date d'ajout
22/02/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du 14/02/2022.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
18/02/2022
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 14-02-2022.
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 14/02/2022
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 08/07/2013 à dit que dorénavant, la procédure sera poursuivie par la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en remplacement de la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Garnier.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/01/2013
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX. Jugement en date du 17/12/2012 arrêtant le plan de cession au profit de : Groupe CGR "COMPTOIR GENERAL DU RESSORT" M VAROQUI - 2 R H POINCARE - ZI LES BEAUDOTTES - 93274 SEVRAN
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
18/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 17-12-2012, arrêtant le plan de cession totale au profit de Monsieur Philippe BONNEAUD, avec faculté de substitution au profit d'une SAS en cours de constitution dénommée SAS SAMP INDUSTRIE, sous le numéro 2012J414.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce MEAUX, a prononcé, en date du 15-10-2012, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2012J414, AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 15/01/2013, date de cessation des paiements le 10-10-2012, et a désigné Juge commissaire : MR CAROL GERARD, Juge commissaire suppléant: MR DEPLA MICHEL, ADMINISTRATEUR : SELARL PH.CONTANT - B.CARDON, REPRESENTEE PAR MR CONTANT PHILIPPE, 8 RUE DES CORDELIERS 77100 MEAUX, AVEC MISSION D'ADMINISTRER SEUL L'ENTREPRISE, Liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE, REPRESENTEE PAR ME ANGEL, 49-51 AVENUE DU PRESIDENT ALLENDE 77100 MEAUX, et la SELARL GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE, REPRESNETEE PAR ME GARNIER, 55 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
4542
Date d'ajout
18/10/2012
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX. Par jugement en date du 15/10/2012, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 15/01/2013. Date de cessation des paiements : 10/10/2012 Nomme : Co-liquidateurs judiciaires : SCP Philippe Angel - Denis Hazane en la personne de Maître Angel - 49/51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX et Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX Nomme : Administrateur : Selarl Ph. Contant - B. Cardon en la personne de Philippe Contant 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX dans sa mission d'administrer seul l'entreprise Nomme : Contrôleur de Gestion : SARL SOORETAL, représentée par Monsieur Jean-Pierre MARTIN, 109 avenue du 1er mai 10000 TROYES.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
16/10/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, A PRONONCE, EN DATE DU 15-10-2012, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 2012J414, avec une poursuite d'activité jusqu'au 15/01/2013, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 10-10-2012, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE Monsieur CAROL Gérard, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Monsieur DEPLA Michel - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : Selarl CONTANT-CARDON, en la personne de Me CONTANT, 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX, avec mission d'administrer , LIQUIDATEUR(S) SCP Philippe Angel-Denis Hazane en la personne de Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX et la Selarl GARNIER-GUILLOUET en la personne de Me GARNIER, 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU(X) LIQUIDATEUR(S) DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/02/2012
Description
Immatriculation de l'établissement secondaire rue Joseph Arnal à BRESLES (60510) suite à la Transmission Universelle du Patrimoine de la Société MARCEL PICOT - RCS 526 320 197.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
21/02/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 13-02-2012 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
21/02/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 13/02/2012 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
28/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 27/06 /2011 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
28/06/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 27-06-2011 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/05/2010
Description
Ordonnance du 02-04-2010 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX, prononçant la clôture de la procédure de redressement dans les conditions des articles L.626-42 et R.631-35 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/05/2010
Description
Suivant ordonnance rendue par Monsieur le Présiden t du Tribunal de Commerce de Meaux le 02/04/2010, il a été prononcé la clôture de la procédure de re dressement dans les conditions des articles L.626- 42 et R.631-35 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
04/01/2010
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 04-01-2010 , nommant M. Gérard CAROL en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M. Guy PETITJEAN.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/01/2010
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Meaux en date du 4/01/2010, nommant M onsieur CAROL Gérard en qualité de Juge Commissair e en remplacement de Monsieur PETITIJEAN Guy.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/03/2009
Description
Transfert du siège de MEAUX 3-9 RUE GUTENBERG ZONE INDUSTRIELLE 77100 ... à compter du 03.10.2008 ..
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/01/2008
Description
Par jugement en date du 07/01/2008, le Tribunal de Commerce de MEAUX a ordonné qu'il soit porté mention du changement de dénomination de la SCP Jean-Pierre PERNEY & Philippe ANGEL qui devient SCP Jean-Pierre PERNEY, avec effet au 02/01/2008.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/01/2008
Description
Par jugement en date du 7/01/2008, le Tribunal de Commerce de MEAUX a ordonné qu'il soit porté menti on du changement de dénomination de la SCP Jean-Pi erre PERNEY & Philippe ANGEL qui devient SCP Jean- Pierre PERNEY, avec effet au 2/01/2008.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 12/11 /2007 arrêtant le plan de redressement de l'entrep rise. Commissaire à l'exécution du plan : Sté Phil ippe CONTANT et Jérome CABOOTER en la personne de Maître CONTANT 8 rue des Cordeliers 77100 Meaux
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
12/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 12/11/2007 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Société Philippe CONTANT et Jérôme CABOOTER en la personne de Maître CONTANT 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/09/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 03/09/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/02/2008, sur réquisitions du Ministère Public.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/09/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 03/09 /2007 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 22/02/2008, sur réquisitions du Ministère public
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 25/06/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/09/2007, sur réquisitions du Ministère Public.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 25/06 /2007 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 23/09/2007, sur réquisitions du Ministère public
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 04/12 /2006 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 22/08/2007.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 04/12/2006 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/08/2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/08/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 22/08 /2006 ouvrant une procédure de redressement judici aire et fixant la fin de la période d'observation au 22/02/2007. Cessation des paiements en date du 18/08/2006. Juge Commissaire : M PETITJEAN Guy Jug e Commissaire Suppléant : M DEPLA Michel Co-Mandat aires de justice : SCP Jean-Pierre PERNEY ET Phili ppe ANGEL 49/51 avenue du Président Salvador Allen dé 77100 MEAUX et : SELARL Philippe GARNIER et Sop hie GUILLOUET en la personne de Maître Philippe GU ILLOUET 55, rue Aristide Briand 77100 MEAUX Admini strateur : SERL PHILIPPE CONTANT-JEROME CABOOTER E n la personne de Me CONTANT 8 Rue des Cordeliers 7 7100 MEAUX dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le d ébiteur dans tous ses actes de gestion. N° de proc édure collective : 2006T00321
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/08/2006
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 22-08-2006 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2006T00321, date de cessation des paiements le 18-08-2006, et a désigné juge commissaire : M. Guy PETITJEAN, juge commissaire suppléant : M. Michel DEPLA, administrateur : SERL Philippe CONTANT - Jérôme CABOOTERE en la personne de Maître CONTANT 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX, avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire : SCP Jean-Pierre PERNAY et Philippe ANGEL 49/51 avenue du Président Salvador Allende 77100 MEAUX et SELARL Philippe GARNIER et Sophie GUILLOUET en la personne de Maître Philippe GUILLOUET 55 rue Aristide BIRAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 22-02-2007, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/04/2006
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY LE 19.11.1998 PUBL IE DANS LES PETITES AFFICHES DU 18.11.1998 ANCIEN SIEGE : 27 RUE PIERRE CURIE 93230 ROMAINVILLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).