Entreprise : VPCOM - SIREN 420 626 475
Identité
Dénomination
VPCOM
SIREN (siège)
420 626 475
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1998
Début d’activité
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
13/10/2097
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil en communication - relations presse - activités multi media
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
44970 EUR
Adresse du siège
2 B AV DESFEUX 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42062647500032
Nom commercial
VICTOR PEREZ COMMUNICATION - VPCOM - INFORMER - PROMOWEB -
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en communication - relations presse - activités multi media
Adresse
2 B AV DESFEUX
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2004
Siret
42062647500024
Code APE
741G
Adresse
68 RUE CROIX DE L’ORME
78630 , MORAINVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42062647500016
Code APE
741G
Adresse
164 GRANDE RUE
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33167
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/06/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85450
Date d'ajout
20/02/2017
Description
Ordonnance du Juge Commissaire en date du 01/02/2017 mettant fin à la mission du mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
78684
Date d'ajout
18/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 18/01/2017 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13/10/2016 et a désigné Liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 Avenue AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
32779
Date d'ajout
28/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28/04/2016 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Selarl Bauland Carboni Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Carole Martinez 35/37 Avenue SAINTE FOY 92200 Neuilly-sur-Seine
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
28/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28/10/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
72278
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15/04/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
49849
Date d'ajout
29/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 29/10/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00924 , date de cessation des paiements le 16/10/2014 désigne Administrateur Selarl Bauland Carboni Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Carole Martinez 7 Rue CAUMARTIN 75009 Paris avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/04/2015 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
7777
Date d'ajout
04/12/2007
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 19/11/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).