Entreprise : SCI BOIS FORET AUVERGNE - SIREN 420 605 701
Identité
Dénomination
SCI BOIS FORET AUVERGNE
Sigle
B.F.A.
SIREN (siège)
420 605 701
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1998
Début d’activité
23/10/1998
Date de fin de la personne morale
28/10/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction de locaux sur les immeubles acquis, la location la gérance et la gestion de ces immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
72 REPUBLIQUE 42440 NOIRETABLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGOIN FRANCOISE , SUZANNE
Nom d'usage
FAYE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Noirétable
Nom, Prénom(s)
FAYE GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Noirétable
Nom, Prénom(s)
FAYE EMMANUEL , JEAN , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Noirétable
Nom, Prénom(s)
FAYE CHRISTOPHE , FERNAND , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Noirétable
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/1998
Siret
42060570100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction de locaux sur les immeubles acquis, la location la gérance et la gestion de ces immeubles.
Autres Activités
l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction de locaux sur les immeubles acquis, la location la gérance et la gestion de ces immeubles.
Adresse
72 REPUBLIQUE
42440 , NOIRETABLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 29/10/1998 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 1002 le 29/10/1998 --- Publicité au Journal : LE PAYS --- Parution au Journal le 16/10/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).