Entreprise : SCI DES CEDRES - SIREN 420 535 197
Identité
Dénomination
SCI DES CEDRES
SIREN (siège)
420 535 197
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1998
Début d’activité
30/09/1998
Date de fin de la personne morale
22/10/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, acquisition, location et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
LA METAIRIE 89110 CHASSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAGOTAT FRANCK , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Montholon
Nom, Prénom(s)
GUILLOT ALEXANDRA , MICHELINE , JEANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Montholon
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1998
Siret
42053519700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, acquisition, location et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
Propriété, acquisition, location et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
LA METAIRIE
89110 , CHASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
29008
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de SENS En date du 01/10/2018 A prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. A désigné la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Me LAURE, en qualité de mandataire liquidateur. A maintenu la date de cessation des paiements au 26/03/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28488
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de SENS En date du 28/05/2018 A prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26/03/2018 - fixé la période d'observation à deux mois étant rappelé que ce délai pourra être prorogé dans les termes de l'article L 621-3 du code de commerce - désigné la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Me LAURE, résidence le Palais, 1 Rue de l'Epée 89100 SENS, en qualité de mandataire judiciaire -
Numéro d'observation
17667
Date d'ajout
28/04/2016
Description
Nomination/Ordonnance Administrateur Provisoire. SENS, le 20/01/2016
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 23/10/1998 : Publicité de constitution : La Liberté de l'Yonne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).