Entreprise : VANNET PAUL - SIREN 420 458 143
Identité
Dénomination
VANNET PAUL
SIREN (siège)
420 458 143
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2019
Début d’activité
30/04/2019
Date de fin de la personne morale
16/06/2097
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisitio, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
126 IMP DES CONDAMINES 38320 BRIE-ET-ANGONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANNET MELANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Neuville-Day
Nom, Prénom(s)
VANNET CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Montescourt-Lizerolles
Nom, Prénom(s)
VANNET PAUL , GHISLAIN , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Brié-et-Angonnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2019
Siret
42045814300021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisitio, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés.
Autres Activités
Acquisitio, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés.
Adresse
126 IMP DES CONDAMINES
38320 , BRIE-ET-ANGONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42045814300013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
31 RTE NATIONALE
08150 , LONNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
20/06/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE GRENOBLE SOUS LE NUMERO 2019D612
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/012476
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Transfert du principal établissement au 6 Chemin de la Digue 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET à compter du 30/04/2019
Numéro d'observation
F19/012476
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Route De Rimogne 08150 LONNY (Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan) Nouveau siège social : 6 Chemin de la Digue 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET à compter du 30/04/2019
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
13/03/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société par actions simplifiée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 19/02/2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).